COLLANTES DE ALBA MANUELA
Informe ejecutivo de COLLANTES DE ALBA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLANTES DE ALBA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO SA | Consejero | 03/03/2017 |
VINCULACIONES DE COLLANTES DE ALBA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLANTES DE ALBA MANUELA
Consejero
- Collantes De Alba Manuela
- Collantes De Alba Primitivo
- Collantes Velez Pedro
Presidente
- Collantes De Alba Manuela
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 152, S 8, H CA 3011, I/A 20 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-11
Consejero
- Collantes De Alba Manuela
- Collantes De Alba Primitivo
- Collantes Gonzalez Amparo
- Collantes Gonzalez Maria Teresa
- Collantes Velez Pedro
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Collantes De Alba Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 152, S 8, H CA 3011, I/A 19 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
Empresa: PRIMITIVO COLLANTES SA
Director Gerente
- Collantes De Alba Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 142, S 8, H CA 3006, I/A 29 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-11
Vicesecret.
- Collantes De Alba Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 151, S 8, H CA 3011, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-11
Consejero
Presidente
- Collantes De Alba Manuela
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 151, S 8, H CA 3011, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-11
Información de COLLANTES DE ALBA MANUELA
Mostramos los datos de COLLANTES DE ALBA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLANTES DE ALBA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos