COLLADO SAEZ JUAN
Informe ejecutivo de COLLADO SAEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLADO SAEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODOY MONTAGES SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
REFORMAS JUACOLL 2022 SL | Administrador Unico | 26/08/2022 |
VINCULACIONES DE COLLADO SAEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLADO SAEZ JUAN
Empresa: GODOY MONTAGES SL
Administrador Unico
- Collado Saez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49071 , F 11, S 8, H B 606587, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Empresa: REFORMAS JUACOLL 2022 SL
Administrador Unico
- Collado Saez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48435 , F 188, S 8, H B 583794, I/A 1 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: DECATUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Collado Saez Juan
- Llull Bibiloni Bernardo
- Llull Segui Bernardo
Presidente
- Collado Saez Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 58, S 8, H PM 6696, I/A 18 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-07
Empresa: DECATUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Collado Saez Juan
- Llull Bibiloni Bernardo
- Llull Segui Bernardo
Presidente
- Collado Saez Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 57, S 8, H PM 6696, I/A 16 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-07
Empresa: DECATUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Collado Saez Juan
- Llull Bibiloni Bernardo
- Llull Segui Bernardo
Presidente
- Collado Saez Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 57, S 8, H PM 6696, I/A 16 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-07
Información de COLLADO SAEZ JUAN
Mostramos los datos de COLLADO SAEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLADO SAEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos