COLL VALENTI ALEX
Informe ejecutivo de COLL VALENTI ALEX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COLL VALENTI ALEX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILA DE BARCELONA SL | Administrador Unico | 27/06/2016 | 22/10/2021 |
CENTRO DE ASESORIA Y ASISTENCIA SL | Administrador Unico | 27/06/2016 | 29/09/2021 |
IURIS DRET EUROPA SL | Administrador Unico | 27/06/2016 | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE COLL VALENTI ALEX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL VALENTI ALEX
Empresa: VILA DE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32497 , F 61, S 8, H B 210794, I/A 7 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Empresa: CENTRO DE ASESORIA Y ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 103, S 8, H B 4643, I/A 15 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
Empresa: IURIS DRET EUROPA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39660 , F 197, S 8, H B 349867, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: CENTRO DE ASESORIA Y ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 102, S 8, H B 4643, I/A 12 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: VILA DE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32497 , F 60, S 8, H B 210794, I/A 5 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: IURIS DRET EUROPA SL
Administrador Unico
- Coll Valenti Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39660 , F 197, S 8, H B 349867, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Información de COLL VALENTI ALEX
Mostramos los datos de COLL VALENTI ALEX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL VALENTI ALEX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos