COLL MARTORI MARIO
Informe ejecutivo de COLL MARTORI MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLL MARTORI MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODE4M SL | Administrador | 05/06/2013 | |
SACSAC'S SL | Administrador Unico | 09/08/2011 | |
SACSAC'S SL | Apoderado | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE COLL MARTORI MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL MARTORI MARIO
Empresa: CODE4M SL
Administrador
- Coll Martori Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43796 , F 105, S 8, H B 438626, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
Empresa: SACSAC'S SL
Administrador Unico
- Coll Martori Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22600 , F 185, S 8, H B 39599, I/A 14 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Empresa: SACSAC'S SL
Apoderado
- Coll Martori Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22600 , F 183, S 8, H B 39599, I/A 11 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-08
Empresa: FRAG COMERCIO INTERNACIONAL SL
Consejero
- Coll Martori Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25271 , F 164, S 8, H B 86621, I/A 13 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: FRAG COMERCIO INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Coll Martori Mario
- Garcia Brasso Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25271 , F 163, S 8, H B 86621, I/A 11 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Información de COLL MARTORI MARIO
Mostramos los datos de COLL MARTORI MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL MARTORI MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos