COLL MAÑOSA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de COLL MAÑOSA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLL MAÑOSA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMESITES VALLES SL | Administrador Solidario | 06/09/2013 | 22/08/2017 |
PRIMESITES VALLES SL | Liquidador | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
CALDES HABITATGE SL | Consejero | 09/06/2011 | 04/05/2012 |
VINCULACIONES DE COLL MAÑOSA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL MAÑOSA MONTSERRAT
Empresa: PRIMESITES VALLES SL
Liquidador
- Coll Mañosa Montserrat
- Marin Rubio Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 84, S 8, H B 442063, I/A 2 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: PRIMESITES VALLES SL
Administrador Solidario
- Coll Mañosa Montserrat
- Marin Rubio Montserrat
Liquidador
- Coll Mañosa Montserrat
- Marin Rubio Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 84, S 8, H B 442063, I/A 2 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: PRIMESITES VALLES SL
Administrador Solidario
- Coll Mañosa Montserrat
- Marin Rubio Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 84, S 8, H B 442063, I/A 1 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Empresa: CALDES HABITATGE SL
Consejero
- Coll Mañosa Montserrat
- Coll Verges Jordi
- Comas Mundo Edilbert
- Miro Herms Jaume
- Romano Bosch Montserrat
- Sole Ferrando Jordi
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41196 , F 54, S 8, H B 378461, I/A 3 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Empresa: CALDES HABITATGE SL
Consejero
- Coll Mañosa Montserrat
- Recasens Guinot Josep Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41196 , F 54, S 8, H B 378461, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Información de COLL MAÑOSA MONTSERRAT
Mostramos los datos de COLL MAÑOSA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL MAÑOSA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos