COLL LAFOZ ANTONIO
Informe ejecutivo de COLL LAFOZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLL LAFOZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORO PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 22/01/2024 | |
COLL NASTAS CREACIONES SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE COLL LAFOZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL LAFOZ ANTONIO
Empresa: TORO PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Cabrera Lozano Roger Pedro
- Coll Lafoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49099 , F 120, S 8, H B 607663, I/A 1 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: COLL NASTAS CREACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Coll Lafoz Antonio
- Serghei Nastas Cecan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49082 , F 71, S 8, H B 607006, I/A 1 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Empresa: TSUNAMI EFFECT SL
Administrador Solidario
- Coll Lafoz Antonio
- Perez Novo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39902 , F 194, S 8, H B 356112, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
Información de COLL LAFOZ ANTONIO
Mostramos los datos de COLL LAFOZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL LAFOZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos