COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
Informe ejecutivo de COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPINTERIA DE MADERA HERMANOS GONZALEZ SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
AUTOESCUELA COLL JIMENEZ SL | Socio Unico | 18/01/2011 | |
AUTOESCUELA COLL JIMENEZ SL | Administrador Unico | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
Administrador Unico
- Coll Jimenez Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 10271, I/A 6 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: COLOPEZ SL
Administrador Mancomunado
- Coll Jimenez Enrique Javier
- Lopez Jimenez Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 26, S 8, H TF 45759, I/A 2 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-38
Empresa: AUTOESCUELA COLL JIMENEZ SL
Administrador Unico
- Coll Jimenez Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 49, S 8, H TF 48104, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: AUTOESCUELA COLL JIMENEZ SL
Socio Único
- Coll Jimenez Enrique Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 49, S 8, H TF 48104, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: COLOPEZ SL
Administrador Mancomunado
- Coll Jimenez Enrique Javier
- Lopez Jimenez Isidro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 25, S 8, H TF 45759, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-38
Información de COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER
Mostramos los datos de COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL JIMENEZ ENRIQUE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos