COLL GONZALEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de COLL GONZALEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COLL GONZALEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACIOT MEDIA SL | Administrador Solidario | 28/11/2009 |
VINCULACIONES DE COLL GONZALEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL GONZALEZ ANTONIO
Empresa: CORPORACION LANZAROTEÑA DE MEDIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Coll Gonzalez Antonio
- Coll Gonzalez Jorge Miguel
- Rosa Caraballo Juan Andres
- Rosa Caraballo Raquel
- Rosa Marrero Juan Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 77, S 8, H IL 8634, I/A 14 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-35
Empresa: ISLAPRESS SL
Liquidador
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 219, S 8, H IL 760, I/A 6 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-35
Empresa: ISLAPRESS SL
Administrador Unico
- Coll Gonzalez Antonio
Liquidador
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 219, S 8, H IL 760, I/A 6 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-35
Empresa: CORPORACION LANZAROTEÑA DE MEDIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Coll Gonzalez Antonio
- Coll Gonzalez Jorge Miguel
- Lasso Cabrera Rafael
- Morales Fernandez Miguel
- Rosa Marrero Juan Francisco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 76, S 8, H IL 8634, I/A 11 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-35
Empresa: CORPORACION LANZAROTEÑA DE MEDIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Coll Gonzalez Antonio
- Coll Gonzalez Jorge Miguel
- Morales Fernandez Miguel
- Rosa Marrero Juan Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 76, S 8, H IL 8634, I/A 11 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-35
Empresa: EDITORIAL LANCELOT SL
Administrador Unico
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 109, S 8, H IL 720, I/A 7 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-35
Empresa: ISLAPRESS SL
Administrador Unico
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 219, S 8, H IL 760, I/A 5 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-35
Empresa: ISLAPRESS SL
Liquidador
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 219, S 8, H IL 760, I/A 5 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-35
Empresa: PRODUCCIONES IMAGENES ISLEÑAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Coll Gonzalez Antonio
- Coll Gonzalez Jorge Miguel
- Rosa Marrero Juan Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 73, S 8, H IL 9784, I/A 3 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-35
Empresa: MACIOT MEDIA SL
Administrador Solidario
- Chavaud Dominguez Carlos Manuel
- Coll Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 76, S 8, H IL 9829, I/A 1 (28/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-35
VER MAS ACTOS
Información de COLL GONZALEZ ANTONIO
Mostramos los datos de COLL GONZALEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL GONZALEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos