COLL CANALS MARC
Informe ejecutivo de COLL CANALS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE COLL CANALS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGAN SEA SL | Administrador Unico | 10/11/2023 | |
LICKY GESTIO SL | Administrador Unico | 04/05/2023 | |
HOTELS COLL SL | Apoderado Solidario | 04/04/2022 | |
PERA FINTAX SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
WILKA GESTIO SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
TACOS ROYAL SL | Administrador Solidario | 30/01/2020 | |
CAN PUIG GERMANAL SL | Apoderado Solidario | 04/06/2019 | |
HOTEL LLORET SPLASH SL | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | |
LOSHKA GESTIO SL | Administrador Unico | 11/03/2014 | |
ECO VENDING SL | Administrador Solidario | 12/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COLL CANALS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL CANALS MARC
Empresa: LOGAN SEA SL
Administrador Unico
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49008 , F 199, S 8, H B 604283, I/A 1 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: MCA ATRIUM SL
Administrador Unico
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48446 , F 145, S 8, H B 584143, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-08
Empresa: VITECO SA
Apoderado
- Codina Negre Joan
- Coll Canals Eva
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 87, S 8, H B 66952, I/A 24 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: SORRA DAURADA SL
Apoderado Solidario
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38953 , F 139, S 8, H B 29399, I/A 46 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Empresa: HOTELS COLL SL
Apoderado Solidario
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47720 , F 111, S 8, H B 131972, I/A 12 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: SAN PERRITUS SL
Apoderado Solidario
- Coll Canals Eva
- Coll Canals Marc
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40014 , F 8, S 8, H B 356667, I/A 12 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: FREIXINAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24417 , F 101, S 8, H B 72716, I/A 23 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Empresa: HOTELS COLL SL
Apoderado
- Coll Canals David
- Coll Canals Eva
- Coll Canals Jose Carlos
- Coll Canals Jose Carlos
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47720 , F 111, S 8, H B 131972, I/A 11 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: CALA CAP SALOU SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 224, S 8, H B 131970, I/A 10 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: HOTEL KENT SL
Apoderado Solidario
- Coll Canals Eva
- Coll Canals Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 122, S 8, H B 249818, I/A 50 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
VER MAS ACTOS
Información de COLL CANALS MARC
Mostramos los datos de COLL CANALS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL CANALS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos