COLL ALCINA GABRIEL
Informe ejecutivo de COLL ALCINA GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLL ALCINA GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES DIEGO SL | Consejero | 18/12/2020 | |
EXCAVACIONES DIEGO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/12/2020 | |
CONRADO Y ASOCIADOS SA | Apoderado Mancomunado | 06/10/2015 |
VINCULACIONES DE COLL ALCINA GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL ALCINA GABRIEL
Empresa: CONRADO Y ASOCIADOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Consejero
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 14, S 8, H IM 564, I/A 14 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
Empresa: CONRADO Y ASOCIADOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Consejero
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 64, S 8, H IM 564, I/A 12 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: CONRADO Y ASOCIADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 64, S 8, H IM 564, I/A 12 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: EXCAVACIONES DIEGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Consejero
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 207, S 8, H IM 701, I/A 13 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: EXCAVACIONES DIEGO SL
Administrador Solidario
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 207, S 8, H IM 701, I/A 13 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: EXCAVACIONES DIEGO SL
Administrador Solidario
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 206, S 8, H IM 701, I/A 10 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-07
Empresa: CONRADO Y ASOCIADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Coll Alcina Cristobal
- Coll Alcina Gabriel
- Coll Olives Conrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 63, S 8, H IM 564, I/A 8 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-07
Empresa: CONRADO Y ASOCIADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 62, S 8, H IM 564, I/A 7 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-07
Información de COLL ALCINA GABRIEL
Mostramos los datos de COLL ALCINA GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL ALCINA GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos