COLL ALBOS PEDRO
Informe ejecutivo de COLL ALBOS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLL ALBOS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AP PROFESSIONAL LIGHTING SL | Administrador Solidario | 19/06/2014 | |
COAL BARCINO SL | Apoderado Solidario | 25/07/2013 | |
ALEJOP LIGHTING SL | Administrador Unico | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE COLL ALBOS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLL ALBOS PEDRO
Empresa: COAL BARCINO SL
Administrador Unico
- Coll Albos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26685 , F 100, S 8, H B 106065, I/A 10 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Empresa: COAL BARCINO SL
Administrador Unico
- Coll Albos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26685 , F 100, S 8, H B 106065, I/A 9 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: AP PROFESSIONAL LIGHTING SL
Administrador Solidario
- Coll Albos Pedro
- Garcia Ballester Alejandro Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44361 , F 45, S 8, H B 453879, I/A 1 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: COAL BARCINO SL
Apoderado Solidario
- Coll Albos Cristina
- Coll Albos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26685 , F 99, S 8, H B 106065, I/A 8 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Empresa: ALEJOP LIGHTING SL
Administrador Unico
- Coll Albos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43142 , F 109, S 8, H B 423814, I/A 1 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08
Información de COLL ALBOS PEDRO
Mostramos los datos de COLL ALBOS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLL ALBOS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos