COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROSEC LAVANDERIAS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 08/01/2009 | |
EUROSEC LAVANDERIAS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 08/01/2009 | |
EUROTRANS GESTION DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL | Administrador Unico | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
Empresa: EUROSEC LAVANDERIAS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Colinas Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6739, L 4043, F 93, S 8, H V 74219, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Empresa: EUROSEC LAVANDERIAS INDUSTRIALES SL
Socio Único
- Colinas Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6739, L 4043, F 93, S 8, H V 74219, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Administrador Unico
- Colinas Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6568, L 3872, F 65, S 8, H V 70585, I/A 9 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-46
Información de COLINAS MARTINEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de COLINAS MARTINEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLINAS MARTINEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos