COGOLLOS UBEDA FERNANDO
Informe ejecutivo de COGOLLOS UBEDA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COGOLLOS UBEDA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Consejero | 15/04/2010 | 24/09/2019 |
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Consejero Delegado | 19/10/2015 | 24/09/2019 |
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Presidente | 15/02/2017 | 24/09/2019 |
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Vicepresidente | 29/02/2012 | 15/02/2017 |
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Consejero Delegado | 04/06/2010 | 11/02/2015 |
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA | Presidente | 12/11/2010 | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE COGOLLOS UBEDA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COGOLLOS UBEDA FERNANDO
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Consejero Delegado
- Cogollos Ubeda Fernando
Consejero
- Cogollos Ubeda Fernando
Presidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 201, S 8, H M 44375, I/A 122 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 74, S 8, H M 44375, I/A 114 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 74, S 8, H M 44375, I/A 114 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Consejero Delegado
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 47, S 8, H M 44375, I/A 104 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Consejero
- Cogollos Ubeda Fernando
Vicepresidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 31, S 8, H M 44375, I/A 99 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Consejero Delegado
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 31, S 8, H M 44375, I/A 99 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Presidente
Vicepresidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 116, S 8, H M 44375, I/A 84 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Presidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 116, S 8, H M 44375, I/A 84 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Empresa: FURGONETAS DE ALQUILER SA
Consejero
Presidente
- Cogollos Ubeda Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 102, S 8, H M 44375, I/A 74 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: FURGONETAS DE ALQUILER SA
Consejero Delegado
- Cogollos Ubeda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24653 , F 225, S 8, H M 44375, I/A 71 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
VER MAS ACTOS
Información de COGOLLOS UBEDA FERNANDO
Mostramos los datos de COGOLLOS UBEDA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COGOLLOS UBEDA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos