COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
Informe ejecutivo de COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL PROPERTY AND BUSINESS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 20/07/2017 | |
RESTAURACION Y SERVICIOS LOS PRADOS SA | Administrador Solidario | 11/07/2012 |
VINCULACIONES DE COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
Administrador Solidario
- Cogollo De La Fuente Pedro Carlos
- Cogollo De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16289 , F 113, S 8, H M 276574, I/A 6 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Administrador Unico
- Cogollo De La Fuente Pedro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36204 , F 141, S 8, H M 650594, I/A 1 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Administrador Solidario
- Cogollo De La Fuente Pedro Carlos
- Cogollo De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16289 , F 113, S 8, H M 276574, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Empresa: GESCOAR ASESORES SL
Administrador Unico
- Cogollo De La Fuente Pedro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19501 , F 13, S 8, H M 342397, I/A 3 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Administrador Solidario
- Cogollo De La Fuente Pedro Carlos
- Cogollo De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16289 , F 113, S 8, H M 276574, I/A 4 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Información de COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS
Mostramos los datos de COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COGOLLO DE LA FUENTE PEDRO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos