COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
Informe ejecutivo de COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELTIC FISHING COMPANY SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2009 | |
UNION GALLEGA DE LA CONSTRUCCION PROYECTOS MEDIO AMBIENTE CBVR SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
Empresa: VOLVO CAR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Coego Rios Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32097 , F 186, S 8, H M 77236, I/A 208 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: VOLVO CAR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32097 , F 183, S 8, H M 77236, I/A 205 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28
Empresa: SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Coego Rios Jose- Miguel
- Urcelay Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30974 , F 146, S 8, H M 250095, I/A 43 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: VOLVO CAR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Coego Rios Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4702 , F 203, S 8, H M 77236, I/A 200 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Empresa: CELTIC FISHING COMPANY SL
Administrador Mancomunado
- Bemposta Ruel Jose
- Coego Rios Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581, L 3581, F 30, S 8, H PO 48537, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-36
Administrador Mancomunado
- Bemposta Ruel Jose
- Coego Rios Jose- Miguel
- Fernandez Enrique-ricardo
- Lopez Fernandez Jaime Pablo
- Penas Rey Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525, L 3525, F 130, S 8, H PO 47367, I/A 1 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-36
Información de COEGO RIOS JOSE- MIGUEL
Mostramos los datos de COEGO RIOS JOSE- MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COEGO RIOS JOSE- MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos