CODINA SABATER MANUEL
Informe ejecutivo de CODINA SABATER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CODINA SABATER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLPLA 3000 SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
M CODINA SL | Administrador Solidario | 12/11/2014 | 01/08/2024 |
BANDAS METALICAS CODINA SL | Administrador Solidario | 19/09/2014 | 01/08/2024 |
SERRA BURGES SL | REPR.143 RRM | 12/04/2016 | |
CODINA GESTION SL | REPR.143 RRM | 29/01/2015 | |
M CODINA SL | REPR.143 RRM | 12/11/2014 | |
BANDAS METALICAS CODINA SL | REPR.143 RRM | 19/09/2014 |
VINCULACIONES DE CODINA SABATER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODINA SABATER MANUEL
Empresa: VALLPLA 3000 SL
Apoderado
- Codina Sabater Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 300548, I/A 14 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Empresa: BANDAS METALICAS CODINA SL
Administrador Solidario
- Codina Sabater Manuel
- Codina Sabater Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 94010, I/A 16 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: M CODINA SL
Administrador Solidario
- Codina Sabater Manuel
- Codina Sabater Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 91877, I/A 44 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: SERRA BURGES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
- Codina Sabater Manuel
- Codina Sabater Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34097 , F 40, S 8, H B 211802, I/A 16 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: CODINA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31023 , F 76, S 8, H B 94012, I/A 9 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: M CODINA SL
Administrador Solidario
- Codina Sabater Manuel
- Codina Sabater Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 148, S 8, H B 91877, I/A 41 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Empresa: M CODINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 148, S 8, H B 91877, I/A 41 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Empresa: BANDAS METALICAS CODINA SL
Administrador Solidario
- Codina Sabater Manuel
- Codina Sabater Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35992 , F 143, S 8, H B 94010, I/A 13 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Empresa: BANDAS METALICAS CODINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35992 , F 143, S 8, H B 94010, I/A 13 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Información de CODINA SABATER MANUEL
Mostramos los datos de CODINA SABATER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODINA SABATER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos