CODINA RELATS DAVID
Informe ejecutivo de CODINA RELATS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CODINA RELATS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS SL | Consejero | 01/12/2023 | |
SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS SL | Presidente | 01/12/2023 | |
COPECINTER SL | Administrador Unico | 09/01/2023 | |
COVER INVERSIONS IMMOBILIARIES SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | |
DAVIDALEX INMOBLES SL | Administrador Unico | 24/03/2021 | |
BEAUTY BUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 28/06/2019 | |
ALDA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | |
MARBRO TRADE SL | Secretario | 10/07/2018 | |
MARBRO TRADE SL | Consejero | 10/07/2018 | |
SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 21/03/2018 |
VINCULACIONES DE CODINA RELATS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODINA RELATS DAVID
Consejero
- Codina Relats David
Presidente
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 204, S 8, H B 148405, I/A 23 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: ALDAGRO EXPLOTACIONS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47656 , F 184, S 8, H B 558468, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: COPECINTER SL
Administrador Unico
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28994 , F 108, S 8, H B 108981, I/A 21 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: DEPOGRAS SL
Administrador Unico
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46785 , F 96, S 8, H B 530843, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: DAVIDALEX INMOBLES SL
Administrador Unico
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35683 , F 73, S 8, H B 276332, I/A 5 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: DAVIDALEX INMOBLES SL
Liquidador
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35683 , F 73, S 8, H B 276332, I/A 5 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: ALDAGRO EXPLOTACIONS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47656 , F 183, S 8, H B 558468, I/A 1 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Empresa: BEAUTY BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Brianso Cortada Francisco
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46957 , F 209, S 8, H B 536418, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Empresa: ALDA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Codina Relats David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 2, S 8, H B 477340, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: EUROFUND PARC LLEIDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Codina Relats David
- Codina Relats David
- Codinach Casademont David
- Codinach Casademont David
- Simo Bayona Albert
- Simo Bayona Albert
Apoderado Mancomunado
- Codina Relats David
- Codina Relats David
- Codina Relats David
- Codinach Casademont David
- Codinach Casademont David
- Codinach Casademont David
- Simo Bayona Albert
- Simo Bayona Albert
- Simo Bayona Albert
Apoderado Solidario
- Codina Relats David
- Codinach Casademont David
- Simo Bayona Albert
Apoderado
- Codina Relats David
- Codinach Casademont David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 125, S 8, H M 629355, I/A 17 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
VER MAS ACTOS
Información de CODINA RELATS DAVID
Mostramos los datos de CODINA RELATS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODINA RELATS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos