CODINA PALAU MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de CODINA PALAU MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CODINA PALAU MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
V O FICOSA SL | REPR.143 RRM | 22/09/2011 | |
GRUPO CORBERA CODINA SL | Consejero Delegado | 29/08/2011 | |
COBERDIN'06 SL | REPR.143 RRM | 29/08/2011 | |
COMERCIAL CORBERA SA | Administrador Unico | 29/08/2011 | |
CORBERA IMPULSE SL | Administrador | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE CODINA PALAU MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODINA PALAU MARIA MERCEDES
Empresa: V O FICOSA SL
REPR.143 RRM
- Codina Palau Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31188 , F 74, S 8, H B 189806, I/A 6 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: COMERCIAL CORBERA SA
Administrador Unico
- Codina Palau Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22410 , F 87, S 8, H B 36906, I/A 8 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Empresa: COBERDIN'06 SL
REPR.143 RRM
- Codina Palau Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38926 , F 90, S 8, H B 332231, I/A 6 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Empresa: GRUPO CORBERA CODINA SL
Consejero Delegado
- Codina Palau Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39182 , F 87, S 8, H B 340912, I/A 3 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Empresa: CORBERA IMPULSE SL
Administrador
- Codina Palau Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34421 , F 16, S 8, H B 246048, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de CODINA PALAU MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de CODINA PALAU MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODINA PALAU MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos