CODIAS BERROCAL ANTONIO
Informe ejecutivo de CODIAS BERROCAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CODIAS BERROCAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVINUPA SL | Apoderado | 03/11/2011 | 24/05/2017 |
COVINUPA SL | Administrador Unico | 02/11/2011 | |
AUTOCOBERMAR SL | Administrador Unico | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE CODIAS BERROCAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODIAS BERROCAL ANTONIO
Empresa: COVINUPA SL
Apoderado
- Codias Berrocal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17686 , F 51, S 8, H M 304538, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: COVINUPA SL
Apoderado
- Codias Berrocal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17686 , F 50, S 8, H M 304538, I/A 3 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: COVINUPA SL
Administrador Unico
- Codias Berrocal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17686 , F 49, S 8, H M 304538, I/A 2 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: AUTOCOBERMAR SL
Administrador Unico
- Codias Berrocal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17875 , F 153, S 8, H M 308485, I/A 6 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Información de CODIAS BERROCAL ANTONIO
Mostramos los datos de CODIAS BERROCAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODIAS BERROCAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos