COCO FERNANDEZ VICTOR
Informe ejecutivo de COCO FERNANDEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COCO FERNANDEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIAL CONSULTING INMOBILIARIO SL | Socio Unico | 21/12/2021 | |
SERVIAL CONSULTING INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 21/12/2021 | |
COSVIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL | Apoderado | 09/04/2021 | |
FERCOSAL INVERSION SL | Socio Unico | 17/05/2018 | |
FERCOSAL INVERSION SL | Administrador Unico | 17/05/2018 | |
ADVENTUR TURISMO ACTIVO SL | Administrador Solidario | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE COCO FERNANDEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COCO FERNANDEZ VICTOR
Empresa: SERVIAL CONSULTING INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Coco Fernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 150, S 8, H M 755860, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: SERVIAL CONSULTING INMOBILIARIO SL
Socio Único
- Coco Fernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 150, S 8, H M 755860, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Apoderado
- Coco Fernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 191, S 8, H ZA 4124, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-49
Empresa: FERCOSAL INVERSION SL
Administrador Unico
- Coco Fernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37666 , F 92, S 8, H M 671140, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: FERCOSAL INVERSION SL
Socio Único
- Coco Fernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37666 , F 92, S 8, H M 671140, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: ADVENTUR TURISMO ACTIVO SL
Administrador Solidario
- Cabanillas Del Estal Javier
- Coco Fernandez Victor
- Lopez Fernandez Fernando
- Lopez Martin Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34817 , F 174, S 8, H M 626276, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Información de COCO FERNANDEZ VICTOR
Mostramos los datos de COCO FERNANDEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COCO FERNANDEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos