COCA MUELA FRANCISCO ASIS
Informe ejecutivo de COCA MUELA FRANCISCO ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COCA MUELA FRANCISCO ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES DEL SUR SL | Administrador Unico | 26/02/2021 | |
ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA | Apoderado Solidario | 20/01/2021 | |
ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | |
GABINETE CONCURSAL Y FORENSE SLP | Presidente | 26/02/2020 | |
ARC CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SLP | Soc.Prof. | 12/11/2019 | |
GABINETE CONCURSAL Y FORENSE SLP | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2012 | |
GABINETE CONCURSAL Y FORENSE SLP | Consejero | 28/12/2012 | |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EXAGAYCA SL | Administrador Concursal | 14/10/2011 | |
ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA | Tesorero | 06/10/2010 | |
ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA | Consejero | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE COCA MUELA FRANCISCO ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COCA MUELA FRANCISCO ASIS
Administrador Solidario
- Coca Manzano Antonio
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 87, S 8, H CO 40728, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Administrador Solidario
- Coca Manzano Antonio
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 87, S 8, H CO 40728, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Administrador Unico
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 87, S 8, H CO 40728, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: AUDITORES DEL SUR SL
Administrador Unico
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 164, S 8, H CO 7944, I/A 15 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: AUDITORES DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Coca Manzano Manuel
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 164, S 8, H CO 7944, I/A 15 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: AUDITORES DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Coca Manzano Manuel
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 163, S 8, H CO 7944, I/A 14 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: AUDITORES DEL SUR SL
Administrador Unico
- Coca Muela Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 163, S 8, H CO 7944, I/A 14 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA
Apoderado Mancomunado
- Abril Benitez Antonio
- Coca Muela Francisco Asis
- Manzano Aranda Francisco Antonio
Apoderado Solidario
- Coca Muela Francisco Asis
- Manzano Aranda Francisco Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 161, S 8, H CO 2255, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-14
Empresa: ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Coca Muela Francisco Asis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 161, S 8, H CO 2255, I/A 11 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-14
Empresa: ACEITES DE OLIVA DEL SUR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Coca Muela Francisco Asis
- Manzano Aranda Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 161, S 8, H CO 2255, I/A 11 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-14
VER MAS ACTOS
Información de COCA MUELA FRANCISCO ASIS
Mostramos los datos de COCA MUELA FRANCISCO ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COCA MUELA FRANCISCO ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos