COCA CASTELLANO ENRIQUE
Informe ejecutivo de COCA CASTELLANO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COCA CASTELLANO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENRIQUE COCA SA | Administrador Solidario | 29/08/2017 |
VINCULACIONES DE COCA CASTELLANO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COCA CASTELLANO ENRIQUE
Empresa: ENRIQUE COCA SA
Administrador Solidario
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 79, S 8, H Z 3759, I/A 27 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-50
Empresa: ENRIQUE COCA SA
Administrador Solidario
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 78, S 8, H Z 3759, I/A 25 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-50
Empresa: ENRIQUE COCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Consejero
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Presidente
Secretario
- Coca Castellano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 78, S 8, H Z 3759, I/A 25 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-50
Empresa: ENRIQUE COCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Consejero
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Presidente
Secretario
- Coca Castellano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 78, S 8, H Z 3759, I/A 24 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-50
Empresa: ENRIQUE COCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Consejero
- Coca Castellano Enrique
- Coca Gaspar Enrique
- Coca Gaspar Pilar
Presidente
Secretario
- Coca Castellano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 76, S 8, H Z 3759, I/A 18 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-50
Información de COCA CASTELLANO ENRIQUE
Mostramos los datos de COCA CASTELLANO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COCA CASTELLANO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos