COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
Informe ejecutivo de COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOGAL CAPITAL SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
SERBAL CAPITAL SL | Socio Unico | 07/11/2018 | |
SERBAL CAPITAL SL | Administrador Unico | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
Empresa: NOGAL CAPITAL SL
Administrador Unico
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41553 , F 144, S 8, H M 736183, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: NOGAL CAPITAL SL
Socio Único
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41553 , F 144, S 8, H M 736183, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: SERBAL CAPITAL SL
Administrador Unico
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 49, S 8, H M 682149, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: SERBAL CAPITAL SL
Socio Único
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 49, S 8, H M 682149, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: PROWESS VALUE SL
Liquidador
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32409 , F 50, S 8, H M 583347, I/A 2 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: PROWESS VALUE SL
Administrador Unico
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32409 , F 50, S 8, H M 583347, I/A 2 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: PROWESS VALUE SL
Administrador Unico
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32409 , F 48, S 8, H M 583347, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: PROWESS VALUE SL
Socio Único
- Cobos Tribiño Rodrigo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32409 , F 48, S 8, H M 583347, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Información de COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER
Mostramos los datos de COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBOS TRIBIÑO RODRIGO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos