COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIGLOBAL GESTION SL | Socio Unico | 06/11/2023 | |
SERVIGLOBAL GESTION SL | Administrador Unico | 06/11/2023 |
VINCULACIONES DE COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
Empresa: SERVIGLOBAL GESTION SL
Administrador Unico
- Cobos Cordoba Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 81, S 8, H M 805814, I/A 1 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: SERVIGLOBAL GESTION SL
Socio Único
- Cobos Cordoba Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 81, S 8, H M 805814, I/A 1 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: GRUPO CORDOBA Y DIEZ SL
Administrador Solidario
- Cobos Cordoba Francisco Javier
- Diez Trillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5984, L 4891, F 170, S 8, H MA158029, I/A 2 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-29
Empresa: GRUPO CORDOBA Y DIEZ SL
Administrador Solidario
- Cobos Cordoba Francisco Javier
- Diez Trillo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35480 , F 30, S 8, H M 637737, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Información de COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBOS CORDOBA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos