COBO ZARCO RAMON
Informe ejecutivo de COBO ZARCO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COBO ZARCO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOOL DREAMERS SL | Socio Unico | 28/12/2020 | |
WOOL DREAMERS SL | Administrador Unico | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE COBO ZARCO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO ZARCO RAMON
Empresa: HILATURAS HNOS COBO ZARCO SL
Administrador Unico
- Cobo Zarco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 12, S 8, H CU 11959, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-16
Empresa: HILATURAS HNOS COBO ZARCO SL
Administrador Unico
- Cobo Zarco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 2, S 8, H CU 11959, I/A 1 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-16
Empresa: WOOL DREAMERS SL
Administrador Unico
- Cobo Zarco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 88, S 8, H CR 31548, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-13
Empresa: WOOL DREAMERS SL
Socio Único
- Cobo Zarco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 88, S 8, H CR 31548, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-13
Información de COBO ZARCO RAMON
Mostramos los datos de COBO ZARCO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO ZARCO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos