COBO ROLDAN JUSTO
Informe ejecutivo de COBO ROLDAN JUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE COBO ROLDAN JUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XENIA GESTION SL | Liquidador Unico | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
XENIA GESTION SL | Administrador Unico | 23/11/2009 | 18/01/2024 |
MAGA PROMOTORA EMPRESARIAL SA | Apoderado | 14/11/2014 | |
MAGA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 23/05/2011 | 26/06/2014 |
MAGA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL | Apoderado | 26/06/2014 | |
JUSTO COBO SL | Apoderado Solidario | 02/05/2014 | |
JUSTO COBO SL | Apoderado | 02/05/2014 | |
JUSTO COBO SL | Apoderado | 29/11/2010 | 02/05/2014 |
JUSTO COBO SL | Presidente | 12/04/2010 | 02/05/2014 |
JUSTO COBO SL | Consejero | 12/04/2010 | 02/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COBO ROLDAN JUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO ROLDAN JUSTO
Empresa: XENIA GESTION SL
Liquidador Unico
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 130, S 8, H S 21321, I/A 6 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-39
Empresa: XENIA GESTION SL
Administrador Unico
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 130, S 8, H S 21321, I/A 6 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-39
Empresa: MAGA PROMOTORA EMPRESARIAL SA
Apoderado
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 64, S 8, H VI 10631, I/A 8 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-01
Empresa: MAGA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL
Apoderado
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 15, S 8, H VI 10487, I/A 16 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-01
Empresa: MAGA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL
Administrador Unico
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 15, S 8, H VI 10487, I/A 16 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-01
Empresa: JUSTO COBO SL
Apoderado Solidario
- Cobo Roldan Justo
Apoderado
- Cobo Roldan Justo
- Cobo Roldan Justo
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 207, S 8, H S 13782, I/A 14 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-39
Empresa: JUSTO COBO SL
Consejero
- Cobo Roldan Justo
- Raquel Cobo Garcia
- Roberto Cobo Garcia
Presidente
- Cobo Roldan Justo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 207, S 8, H S 13782, I/A 14 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-39
Apoderado Solidario
- Cobo Roldan Justo
Apoderado
- Cobo Roldan Justo
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 102, S 8, H S 3755, I/A 31 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-39
Consejero
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 102, S 8, H S 3755, I/A 31 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-39
Apoderado
- Cobo Roldan Justo
- Cobo Roldan Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 191, S 8, H S 15219, I/A 10 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-39
VER MAS ACTOS
Información de COBO ROLDAN JUSTO
Mostramos los datos de COBO ROLDAN JUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO ROLDAN JUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos