COBO PINILLA VICTOR
Informe ejecutivo de COBO PINILLA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COBO PINILLA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRUIBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2021 | |
EXTRUIBERICA SL | Presidente | 18/02/2019 | |
EXTRUIBERICA SL | Consejero | 18/02/2019 | |
JUVIC INVESTMENTS SL | Apoderado | 19/04/2017 |
VINCULACIONES DE COBO PINILLA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO PINILLA VICTOR
Empresa: EXTRUIBERICA SL
Apoderado Solidario
- Cobo Pinilla Juan Jose
- Cobo Pinilla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676 , F 201, S 8, H SE120803, I/A 9 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-41
Empresa: EXTRUIBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cobo Pinilla Juan Jose
- Cobo Pinilla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676 , F 199, S 8, H SE120803, I/A 8 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-41
Empresa: EXTRUIBERICA SL
Apoderado Solidario
- Cobo Pinilla Juan Jose
- Cobo Pinilla Victor
- Hernandez Gomez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676 , F 196, S 8, H SE120803, I/A 2 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-41
Empresa: EXTRUIBERICA SL
Consejero
- Cobo Pinilla Juan Jose
- Cobo Pinilla Victor
- Hernandez Gomez Maria De La Paz
Presidente
- Cobo Pinilla Victor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676 , F 192, S 8, H SE120803, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
Empresa: JUVIC INVESTMENTS SL
Apoderado
- Cobo Pinilla Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862 , F 19, S 8, H SE101327, I/A 3 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-41
Información de COBO PINILLA VICTOR
Mostramos los datos de COBO PINILLA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO PINILLA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos