COBO PAREDES JAVIER
Informe ejecutivo de COBO PAREDES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COBO PAREDES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMTECH SPAIN SL | Apoderado | 23/08/2011 | 03/04/2012 |
IMTECH SPAIN SL | Apoderado | 14/10/2010 | 23/08/2011 |
IMTECH SPAIN SL | Apoderado | 17/06/2009 | 14/10/2010 |
IMTECH SPAIN SL | Apoderado | 20/03/2009 | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE COBO PAREDES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO PAREDES JAVIER
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Barrera De La Fuente Emilio
- Blanco Ortega Javier
- Cano Sanchez Jose Francisco
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Garcia Garcia Julio
- Laguna Fernandez Segundo
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Patricio Amo Victor
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinete Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 211, S 8, H M 295058, I/A 60 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Barrera De La Fuente Emilio
- Blanco Ortega Javier
- Cano Sanchez Jose Francisco
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Garcia Garcia Julio
- Laguna Fernandez Segundo
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Patricio Amo Victor
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinete Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 30, S 8, H M 295058, I/A 47 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Barrera De La Fuente Emilio
- Blanco Ortega Javier
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Patricio Amo Victor
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinete Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 30, S 8, H M 295058, I/A 47 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Barrera De La Fuente Emilio
- Blanco Ortega Javier
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Patricio Amo Victor
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinete Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 24, S 8, H M 295058, I/A 40 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Baez Rodriguez Lucas Jose
- Barrera De La Fuente Emilio
- Barroso Bardon Carlos
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Gallego Quintana Rafael Alfonso
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Lopez Martinez De Salinas David
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinte Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 24, S 8, H M 295058, I/A 40 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Baez Rodriguez Lucas Jose
- Barrera De La Fuente Emilio
- Barroso Bardon Carlos
- Cantano Roig Roger
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Gallego Quintana Rafael Alfonso
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Lopez Martinez De Salinas David
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinte Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 8, S 8, H M 295058, I/A 33 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Baez Rodriguez Lucas Jose
- Barrera De La Fuente Emilio
- Barroso Bardon Carlos
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Dueñas Arenas Jose Antonio
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Jose Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Lopez Martinez De Salinas David
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Penella Solano Agustin
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinte Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 8, S 8, H M 295058, I/A 33 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Empresa: IMTECH SPAIN SL
Apoderado
- Baez Rodriguez Lucas Jose
- Barrera De La Fuente Emilio
- Barroso Bardon Carlos
- Cobo Paredes Javier
- De Vicente Muñoz Jose Luis
- Dueñas Arenas Jose Antonio
- Garcia Garcia Julio
- Labella Arnanz Jose Ignacio
- Laguna Fernandez Segundo
- Lopez Martinez De Salinas David
- Melo Robayna Victor
- Mendez Luis Jose
- Penella Solano Agustin
- Ruiz Cuadrado Jesus Maria
- Samper Espinte Armando
- Toro De Estrada Felipe
- Vargas Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 7, S 8, H M 295058, I/A 32 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Información de COBO PAREDES JAVIER
Mostramos los datos de COBO PAREDES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO PAREDES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos