COBO PARDINA SERGIO
Informe ejecutivo de COBO PARDINA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COBO PARDINA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACL BATERIAS SL | Administrador Unico | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE COBO PARDINA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO PARDINA SERGIO
Empresa: INVERSIONES DEL PIRINEO 1978 SL
Administrador Unico
- Cobo Pardina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 146, S 8, H HU 14214, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-22
Empresa: INVERSIONES DEL PIRINEO 1978 SL
Administrador Unico
- Cobo Pardina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 144, S 8, H HU 14214, I/A 1 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-22
Empresa: ACL BATERIAS SL
Administrador Unico
- Cobo Pardina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 152, S 8, H HU 11507, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-22
Empresa: ACL BATERIAS SL
Administrador Solidario
- Cobo Pardina Sergio
- Lozano Porron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 152, S 8, H HU 11507, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-22
Empresa: ACL BATERIAS SL
Administrador Solidario
- Cobo Pardina Sergio
- Lozano Porron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 151, S 8, H HU 11507, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-22
Información de COBO PARDINA SERGIO
Mostramos los datos de COBO PARDINA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO PARDINA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos