COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBO ESTUDIO INGARQ SL | Socio Unico | 18/05/2009 | |
COULD BE BETTER CONSULTING SLL | Liquidador | 30/04/2009 |
VINCULACIONES DE COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
Empresa: COBO ESTUDIO INGARQ SL
Administrador Unico
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 649, F 62, S 8, H AB 14003, I/A 9 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-02
Empresa: ANGULO Y COBO SL
Socio Único
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 549, F 62, S 8, H AB 14003, I/A 6 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-02
Empresa: COULD BE BETTER CONSULTING SLL
Liquidador
- Angulo Calvo Jesus
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651, L 415, F 130, S 8, H AB 8199, I/A 5 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-02
Empresa: COULD BE BETTER CONSULTING SLL
Administrador Mancomunado
- Angulo Calvo Jesus
- Cobo Navarro Francisco Jose
- Garcia Lopez Antonio
- Martinez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651, L 415, F 130, S 8, H AB 8199, I/A 5 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-02
Empresa: ANGULO Y COBO SL
Administrador Unico
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 549, F 62, S 8, H AB 14003, I/A 5 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-02
Empresa: ANGULO Y COBO SL
Administrador Unico
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 549, F 62, S 8, H AB 14003, I/A 4 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-02
Empresa: ANGULO Y COBO SL
Administrador Unico
- Cobo Navarro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 549, F 62, S 8, H AB 14003, I/A 3 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-02
Información de COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBO NAVARRO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos