COB SEVILLA VLADIMIR
Informe ejecutivo de COB SEVILLA VLADIMIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COB SEVILLA VLADIMIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIFRESCA-SPAIN SL | Vicepresidente | 12/03/2018 | |
ALIFRESCA-SPAIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2018 | |
ALIFRESCA-SPAIN SL | Consejero | 12/03/2018 | |
EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SA | Administrador Unico | 30/04/2015 |
VINCULACIONES DE COB SEVILLA VLADIMIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COB SEVILLA VLADIMIR
Empresa: ALIFRESCA-SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cob Sevilla Vladimir
- Olloz Andreas
- Rodrigo Fornas Claudio
- Seiler Ernst Hermes
Consejero
- Cob Sevilla Vladimir
- Olloz Andreas
- Rodrigo Fornas Claudio
- Seiler Ernst Hermes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cob Sevilla Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10046, L 7328, F 205, S 8, H V 168207, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-46
Empresa: ALIFRESCA-SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Cob Sevilla Vladimir
- Seiler Ernst Hermes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10046, L 7328, F 205, S 8, H V 168207, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-46
Consejero
- Cob Sevilla Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 211, S 8, H V 117919, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-46
Empresa: ALIFRESCA-SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Cob Sevilla Vladimir
- Seiler Ernst Hermes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10046, L 7328, F 201, S 8, H V 168207, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-46
Administrador Unico
- Cob Sevilla Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 210, S 8, H V 117919, I/A 9 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-46
Información de COB SEVILLA VLADIMIR
Mostramos los datos de COB SEVILLA VLADIMIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COB SEVILLA VLADIMIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos