CLOTET SALA BONAVENTURA
Informe ejecutivo de CLOTET SALA BONAVENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CLOTET SALA BONAVENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAJUNA THERAPEUTICS SL | Consejero | 23/02/2016 | 10/11/2023 |
I AM POSITIVE SL | Administrador Unico | 29/05/2013 | 28/04/2014 |
VINCULACIONES DE CLOTET SALA BONAVENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLOTET SALA BONAVENTURA
Empresa: ALBAJUNA THERAPEUTICS SL
Consejero
- Blanco Arbues Julian Miguel
- Clotet Sala Bonaventura
- Terencio Alemany Jose
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 113, S 8, H B 478976, I/A 8 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: ALBAJUNA THERAPEUTICS SL
Consejero
- Blanco Arbues Julian Miguel
- Clotet Sala Bonaventura
- Terencio Alemany Jose
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45166 , F 105, S 8, H B 478976, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Empresa: I AM POSITIVE SL
Administrador Unico
- Clotet Sala Bonaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 8, S 8, H B 438215, I/A 2 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-08
Empresa: I AM POSITIVE SL
Administrador Unico
- Clotet Sala Bonaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 6, S 8, H B 438215, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Información de CLOTET SALA BONAVENTURA
Mostramos los datos de CLOTET SALA BONAVENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLOTET SALA BONAVENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos