CLOSAS SOLA JOSEP
Informe ejecutivo de CLOSAS SOLA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CLOSAS SOLA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLARE WORKS SL | Administrador Solidario | 08/05/2015 | 16/06/2017 |
PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIENTO SA | Apoderado | 05/03/2009 | |
ALMACENES METALURGICOS SA | Apoderado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE CLOSAS SOLA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLOSAS SOLA JOSEP
Empresa: VOLARE WORKS SL
Administrador Solidario
- Closas Sola Josep
- Huerta Valiente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 73, S 8, H B 468131, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: VOLARE WORKS SL
Administrador Solidario
- Closas Sola Josep
- Escardo Carulla Ramon
- Huerta Valiente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44809 , F 72, S 8, H B 468131, I/A 1 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08
Apoderado
- Closas Sola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 136, S 8, H B 247643, I/A 62 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Empresa: ALMACENES METALURGICOS SA
Apoderado
- Closas Sola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 138, S 8, H BI 4086,A , I/ 65 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48
Información de CLOSAS SOLA JOSEP
Mostramos los datos de CLOSAS SOLA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLOSAS SOLA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos