CLOS GARCIA MIGUEL
Informe ejecutivo de CLOS GARCIA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLOS GARCIA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFO-PLASTICA SL | Apoderado | 25/06/2013 | |
VIS NEGOCIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2011 | |
ADVERSAL GESTORA SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE CLOS GARCIA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLOS GARCIA MIGUEL
Empresa: PERFO-PLASTICA SL
Apoderado
- Clos Garcia Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 35, S 8, H Z 16581, I/A 6 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-50
Empresa: PERFO-PLASTICA SL
Administrador Solidario
- Clos Garcia Miguel
- Vergara Llacer Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 35, S 8, H Z 16581, I/A 5 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-50
Empresa: VIS NEGOCIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Clos Garcia Miguel
- Martinez Saez Javier Francisco
- Martinez Saez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 222, S 8, H Z 36296, I/A 5 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-50
Empresa: VIS NEGOCIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Clos Garcia Miguel
- Martinez Saez Javier Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 222, S 8, H Z 36296, I/A 5 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-50
Empresa: ADVERSAL GESTORA SL
Administrador Mancomunado
- Clos Garcia Miguel
- Martinez Saez Javier Francisco
- Martinez Saez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 133, S 8, H Z 33517, I/A 4 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-50
Empresa: ADVERSAL GESTORA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 133, S 8, H Z 33517, I/A 4 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-50
Información de CLOS GARCIA MIGUEL
Mostramos los datos de CLOS GARCIA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLOS GARCIA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos