CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E-VAPORAT SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2013 | 15/12/2016 |
TECNICAS LOGISTICAS SISTEMAS E INGENIERIA SL | Socio Unico | 02/12/2014 | 24/11/2015 |
TECNICAS LOGISTICAS SISTEMAS E INGENIERIA SL | Administrador Unico | 02/12/2014 | 24/11/2015 |
C Y S PLAZA CONSULTING SL | Socio Unico | 21/01/2014 | 23/12/2014 |
TECNICAS LOGISTICAS SISTEMAS E INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 15/07/2013 | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
Empresa: E-VAPORAT SL
Administrador Mancomunado
- Climent Salag Francisco Javier
- Puig Rotgla Salvador
- Ribera Bodi Jose Enrique
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9689, L 6971, F 192, S 8, H V 155986, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-46
Administrador Unico
- Climent Salag Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9277, L 6559, F 69, S 8, H V 142030, I/A 5 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Administrador Unico
- Climent Salag Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9277, L 6559, F 69, S 8, H V 142030, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-46
Administrador Solidario
- Climent Salag Francisco Javier
- Hernandez Cogollos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9277, L 6559, F 69, S 8, H V 142030, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-46
Socio Único
- Climent Salag Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9277, L 6559, F 69, S 8, H V 142030, I/A 4 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-46
Empresa: C Y S PLAZA CONSULTING SL
Socio Único
- Climent Salag Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735, L 7017, F 99, S 8, H V 157533, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: E-VAPORAT SL
Administrador Mancomunado
- Climent Salag Francisco Javier
- Puig Rotgla Salvador
- Ribera Bodi Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9689, L 6971, F 190, S 8, H V 155986, I/A 1 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Administrador Solidario
- Climent Salag Francisco Javier
- Hernandez Cogollos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9277, L 6559, F 69, S 8, H V 142030, I/A 3 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-46
Información de CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLIMENT SALAG FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos