CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERO ELECTRONIC BARCELONA SL | Administrador Unico | 23/03/2018 | |
RECICLAJES SABADELL SL | Apoderado | 03/01/2011 |
VINCULACIONES DE CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
Empresa: EL CHEPA RECICLADOR SL
Administrador Unico
- Clemente Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45618 , F 36, S 8, H B 493818, I/A 2 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: IBERO ELECTRONIC BARCELONA SL
Administrador Unico
- Clemente Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45670 , F 116, S 8, H B 495255, I/A 4 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-08
Empresa: EL CHEPA RECICLADOR SL
Administrador Unico
- Clemente Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45618 , F 36, S 8, H B 493818, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Empresa: RECICLAJES SABADELL SL
Apoderado
- Clemente Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33335 , F 141, S 8, H B 230129, I/A 11 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLEMENTE GOMEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos