CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFETERIA FIT AND NATURA SL | Socio Unico | 27/10/2023 | |
CAFETERIA FIT AND NATURA SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
INVERSIONES PUB AND COFFEE SL | Administrador Solidario | 23/06/2022 | |
PUB IRISH BROTHER SL | Administrador Solidario | 12/03/2014 |
VINCULACIONES DE CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Administrador Unico
- Clemente Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 106, S 8, H MA149069, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Administrador Solidario
- Clemente Garcia Francisco Jose
- Romero Abdelkrin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 106, S 8, H MA149069, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Socio Único
- Clemente Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 106, S 8, H MA149069, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: INVERSIONES PUB AND COFFEE SL
Administrador Solidario
- Clemente Garcia Francisco Jose
- Clemente Garcia Lucas
- SOALIVER BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6196, L 5103, F 110, S 8, H MA168225, I/A 1 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Administrador Solidario
- Clemente Garcia Francisco Jose
- Romero Abdelkrin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 106, S 8, H MA149069, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Administrador Unico
- Clemente Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 106, S 8, H MA149069, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Administrador Unico
- Clemente Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 105, S 8, H MA149069, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-29
Empresa: CAFETERIA FIT AND NATURA SL
Socio Único
- Clemente Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 105, S 8, H MA149069, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-29
Empresa: PUB IRISH BROTHER SL
Administrador Solidario
- Clemente Garcia Francisco Jose
- Clemente Garcia Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249, L 4156, F 7, S 8, H MA122147, I/A 2 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-29
Información de CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLEMENTE GARCIA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos