CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
Informe ejecutivo de CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CS COBAMER LEON & MEX SL | Administrador Unico | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
Empresa: TRABELCUR SL
Administrador Unico
- Clemente Alfonso Caballero Lozoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 26, S 8, H MU 78105, I/A 2 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-30
Empresa: TRABELCUR SL
Administrador Unico
- Clemente Alfonso Caballero Lozoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 25, S 8, H MU 78105, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-30
Empresa: TRABELCUR SL
Socio Único
- Clemente Alfonso Caballero Lozoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 25, S 8, H MU 78105, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-30
Empresa: CS COBAMER LEON & MEX SL
Administrador Unico
- Clemente Alfonso Caballero Lozoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 58, S 8, H MU 72786, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-30
Información de CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA
Mostramos los datos de CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLEMENTE ALFONSO CABALLERO LOZOYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos