CLAYTON DENNIS JOHN
Informe ejecutivo de CLAYTON DENNIS JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLAYTON DENNIS JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CATO 2009 SL | Apoderado | 29/01/2018 | |
AMBIENTECH 2011 SL | Administrador Unico | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE CLAYTON DENNIS JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAYTON DENNIS JOHN
Empresa: THE OLIVER GROUP TORREVIEJA SL
Administrador Solidario
- Clayton Cheryl Ann
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 116, S 8, H A 39550, I/A 7 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-03
Empresa: THE OLIVER GROUP TORREVIEJA SL
Administrador Solidario
- Clayton Cheryl Ann
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 116, S 8, H A 39550, I/A A (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-03
Empresa: GRUPO CATO 2009 SL
Apoderado
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 31, S 8, H A 117649, I/A 5 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-03
Empresa: GRUPO CATO 2009 SL
Administrador Unico
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 31, S 8, H A 117649, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-03
Empresa: AMBIENTECH 2011 SL
Administrador Unico
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 104, S 8, H A 125364, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-03
Empresa: GRUPO CATO 2009 SL
Administrador Unico
- Clayton Dennis John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 30, S 8, H A 117649, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-03
Información de CLAYTON DENNIS JOHN
Mostramos los datos de CLAYTON DENNIS JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAYTON DENNIS JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos