CLAVERO MARTIN CAMILO
Informe ejecutivo de CLAVERO MARTIN CAMILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLAVERO MARTIN CAMILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES 2 MAS 2 MULTIMEDIA SL | Liquidador | 30/12/2010 | 30/12/2010 |
EDICIONES 2 MAS 2 MULTIMEDIA SL | Administrador Unico | 29/10/2009 | 03/02/2010 |
VINCULACIONES DE CLAVERO MARTIN CAMILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVERO MARTIN CAMILO
Empresa: EDICIONES 2 MAS 2 MULTIMEDIA SL
Liquidador
- Clavero Martin Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695, L 3603, F 15, S 8, H MA103093, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-29
Empresa: EDICIONES 2 MAS 2 MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Clavero Martin Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695, L 3603, F 15, S 8, H MA103093, I/A 2 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-29
Empresa: EDICIONES 2 MAS 2 MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Clavero Martin Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695, L 3603, F 13, S 8, H MA103093, I/A 1 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-29
Información de CLAVERO MARTIN CAMILO
Mostramos los datos de CLAVERO MARTIN CAMILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVERO MARTIN CAMILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos