CLAVERO HERRERO RAFAEL
Informe ejecutivo de CLAVERO HERRERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CLAVERO HERRERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCACION OCIO Y DESCANSO SL | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
NATURA ARCHIPIELAGO SL | Administrador Unico | 31/08/2011 | 02/05/2013 |
2974 ALIMENCAFETERIA SL | Administrador Unico | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE CLAVERO HERRERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVERO HERRERO RAFAEL
Empresa: EDUCACION OCIO Y DESCANSO SL
Administrador Unico
- Clavero Herrero Rafael
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 224, S 8, H TF 11589, I/A 2 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: NATURA ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Clavero Herrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 18, S 8, H TF 48322, I/A 4 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-38
Empresa: NATURA ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Clavero Herrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 18, S 8, H TF 48322, I/A 3 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-38
Empresa: 2974 ALIMENCAFETERIA SL
Administrador Unico
- Clavero Herrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 93, S 8, H TF 30668, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-38
Información de CLAVERO HERRERO RAFAEL
Mostramos los datos de CLAVERO HERRERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVERO HERRERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos