CLAVERA DELLA ARNAU
Informe ejecutivo de CLAVERA DELLA ARNAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLAVERA DELLA ARNAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERMUTERIA LA RAMONA SL | Apoderado Solidario | 08/03/2021 | 11/01/2024 |
VERMUTERIA LA RAMONA SL | Apoderado | 07/01/2022 | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE CLAVERA DELLA ARNAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVERA DELLA ARNAU
Empresa: VERMUTERIA LA RAMONA SL
Apoderado
- Clavera Della Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 123, S 8, H T 56650, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-43
Empresa: VERMUTERIA LA RAMONA SL
Apoderado Solidario
- Clavera Della Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 123, S 8, H T 56650, I/A 2 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-43
Información de CLAVERA DELLA ARNAU
Mostramos los datos de CLAVERA DELLA ARNAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVERA DELLA ARNAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos