CLAVELL BLANCH JOAQUIN
Informe ejecutivo de CLAVELL BLANCH JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CLAVELL BLANCH JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVELL BLANCH JOAQUIN
Empresa: LIVEN SA
Consejero
- Clavell Blanch Joaquin
- PATLLARI SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41974 , F 166, S 8, H B 5388, I/A 72 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-08
Empresa: LIVEN SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41974 , F 163, S 8, H B 5388, I/A 64 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08
Empresa: DODE SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41441 , F 116, S 8, H B 80643, I/A 30 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Empresa: LIVEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39613 , F 160, S 8, H B 5388, I/A 55 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Información de CLAVELL BLANCH JOAQUIN
Mostramos los datos de CLAVELL BLANCH JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVELL BLANCH JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos