CLARO CONTRERAS ROSARIO
Informe ejecutivo de CLARO CONTRERAS ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLARO CONTRERAS ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARO DIVERSIDAD SL | Socio Unico | 25/07/2018 | |
CLARO DIVERSIDAD SL | Administrador Unico | 25/07/2018 | |
MULTISERVICIOS DICLAR SL | Socio Unico | 23/09/2009 | |
MULTISERVICIOS DICLAR SL | Administrador Unico | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE CLARO CONTRERAS ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARO CONTRERAS ROSARIO
Empresa: CLARO DIVERSIDAD SL
Administrador Unico
- Claro Contreras Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583 , F 110, S 8, H SE118619, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-41
Empresa: CLARO DIVERSIDAD SL
Socio Único
- Claro Contreras Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583 , F 110, S 8, H SE118619, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-41
Empresa: MULTISERVICIOS DICLAR SL
Socio Único
- Claro Contreras Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019 , F 141, S 8, H SE 81388, I/A 3 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-41
Empresa: MULTISERVICIOS DICLAR SL
Administrador Unico
- Claro Contreras Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019 , F 139, S 8, H SE 81388, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de CLARO CONTRERAS ROSARIO
Mostramos los datos de CLARO CONTRERAS ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARO CONTRERAS ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos