CLARIANA POCH CELSO
Informe ejecutivo de CLARIANA POCH CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CLARIANA POCH CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLYCOSCIENCE SL | Presidente | 18/02/2020 | |
GLYCOSCIENCE SL | Consejero | 18/02/2020 | |
CAMERA TRADE SL | Administrador Solidario | 23/05/2019 | |
CAMERA SL | Administrador Solidario | 23/11/2011 | |
NUEVA VISION COMERCIAL EUSKADI SL | Administrador Solidario | 28/09/2009 |
VINCULACIONES DE CLARIANA POCH CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARIANA POCH CELSO
Empresa: GLYCOSCIENCE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Clariana Poch Celso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 181, S 8, H BI 74131, I/A 4 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-48
Empresa: CAMERA TRADE SL
Administrador Solidario
- Clariana Poch Celso
- Clariana Poch Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 54, S 8, H NA 30005, I/A 2 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-31
Empresa: CAMERA TRADE SL
Administrador Unico
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 54, S 8, H NA 30005, I/A 2 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-31
Empresa: NUEVA VISION COMERCIAL NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Clariana Poch Celso
- Clariana Poch Judith-nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 125, S 8, H NA 28419, I/A A (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Liquidador
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606, L 397, F 148, S 8, H BU 13173, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-09
Administrador Unico
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606, L 397, F 148, S 8, H BU 13173, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-09
Empresa: NUEVA VISION COMERCIAL RIOJA SL
Administrador Solidario
- Blanco Ledesma Ignacio
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 175, S 8, H LO 12522, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-26
Administrador Unico
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606, L 397, F 147, S 8, H BU 13173, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-09
Administrador Solidario
- Blanco Ledesma Ignacio
- Clariana Poch Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606, L 397, F 147, S 8, H BU 13173, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-09
Empresa: CAMERA SL
Administrador Solidario
- Clariana Poch Celso
- Clariana Poch Judith-nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 223, S 8, H NA 5294, I/A 23 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-31
VER MAS ACTOS
Información de CLARIANA POCH CELSO
Mostramos los datos de CLARIANA POCH CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARIANA POCH CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos