CLARES TELLO VICTOR
Informe ejecutivo de CLARES TELLO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CLARES TELLO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARES TELLO VICTOR
Empresa: CLAHERCO 97 SL
Administrador Unico
- Clares Tello Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 8, S 8, H Z 19903, I/A 11 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-50
Empresa: SUMIVIA-05 SL
Administrador Unico
- Clares Tello Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 134, S 8, H Z 38283, I/A 7 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-50
Empresa: SUMIVIA-05 SL
Administrador Unico
- Clares Tello Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 133, S 8, H Z 38283, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-50
Empresa: CLAHERCO 97 SL
Administrador Unico
- Clares Tello Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 8, S 8, H Z 19903, I/A 10 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-50
Empresa: CLAHERCO 97 SL
Apoderado
- Clares Tello Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 7, S 8, H Z 19903, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-50
Información de CLARES TELLO VICTOR
Mostramos los datos de CLARES TELLO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARES TELLO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos