CLARAMUNT LLORENS MARTA
Informe ejecutivo de CLARAMUNT LLORENS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLARAMUNT LLORENS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEXAMA 2023 SL | Apoderado Solidario | 09/10/2023 | |
GRUP CLARAMUNT LLORENS SL | Apoderado Solidario | 18/09/2023 | |
SALVADOR I CLARAMUNT TRANSPORTS SL | Apoderado Solidario | 06/05/2022 | |
AGRO COMERCIAL CLARAMUNT SL | Apoderado Solidario | 08/06/2020 |
VINCULACIONES DE CLARAMUNT LLORENS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARAMUNT LLORENS MARTA
Empresa: FEXAMA 2023 SL
Apoderado Solidario
- Claramunt Llorens Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48962 , F 206, S 8, H B 602657, I/A 2 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Empresa: GRUP CLARAMUNT LLORENS SL
Apoderado Solidario
- Claramunt Llorens Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48903 , F 216, S 8, H B 600378, I/A 2 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
Empresa: SALVADOR I CLARAMUNT TRANSPORTS SL
Apoderado Solidario
- Claramunt Llorens Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 74, S 8, H B 342890, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-08
Empresa: AGRO COMERCIAL CLARAMUNT SL
Apoderado Solidario
- Claramunt Llorens Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32410 , F 73, S 8, H B 210229, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Información de CLARAMUNT LLORENS MARTA
Mostramos los datos de CLARAMUNT LLORENS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARAMUNT LLORENS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos