CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURIA & CLARA SL | Administrador | 28/12/2012 | |
CURIA & CLARA SL | Liquidador | 28/12/2012 | 28/12/2012 |
CCM EUROMARESME GROUP SLL | Administrador Unico | 17/01/2012 |
VINCULACIONES DE CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
Empresa: CURIA & CLARA SL
Liquidador
- Clara Zamorano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31383 , F 52, S 8, H B 188023, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: CURIA & CLARA SL
Administrador
- Clara Zamorano Maria Luisa
- Curia Ponti Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31383 , F 52, S 8, H B 188023, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: CCM EUROMARESME GROUP SL
Administrador Unico
- Clara Zamorano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 29, S 8, H B 284683, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de CLARA ZAMORANO MARIA LUISA
Mostramos los datos de CLARA ZAMORANO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARA ZAMORANO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos