CLAPES ESTEVE ANNA
Informe ejecutivo de CLAPES ESTEVE ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CLAPES ESTEVE ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIQUETEO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 15/02/2018 | 26/03/2019 |
KIAN ASSESSORS SL | Apoderado Solidario | 26/02/2018 | 19/03/2019 |
KIAN ASSESSORS SL | Administrador Unico | 16/02/2018 | |
TIQUETEO SPAIN SL | Administrador Unico | 31/07/2013 | 25/03/2014 |
TIQUETEO SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2013 | 31/07/2013 |
VINCULACIONES DE CLAPES ESTEVE ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAPES ESTEVE ANNA
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 3, S 8, H B 437914, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-08
Empresa: KIAN ASSESSORS SL
Apoderado Solidario
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39675 , F 124, S 8, H B 350475, I/A 7 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: KIAN ASSESSORS SL
Apoderado Solidario
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39675 , F 123, S 8, H B 350475, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Empresa: KIAN ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39675 , F 123, S 8, H B 350475, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-08
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 2, S 8, H B 437914, I/A 6 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Administrador Unico
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 2, S 8, H B 437914, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Administrador Unico
- Clapes Esteve Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 1, S 8, H B 437914, I/A 2 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Clapes Esteve Anna
- Maso Panades Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 1, S 8, H B 437914, I/A 2 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: TIQUETEO SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Clapes Esteve Anna
- Maso Panades Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 1, S 8, H B 437914, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Información de CLAPES ESTEVE ANNA
Mostramos los datos de CLAPES ESTEVE ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAPES ESTEVE ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos