CLAPES CONS PEDRO
Informe ejecutivo de CLAPES CONS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CLAPES CONS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEIA CORPORACION SA | Apoderado | 10/12/2009 | 18/11/2013 |
RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2009 | 15/11/2013 |
RED ELECTRICA INTERNACIONAL SA | Apoderado | 15/12/2009 | 13/11/2013 |
VINCULACIONES DE CLAPES CONS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAPES CONS PEDRO
Empresa: RED ELECTRICA CORPORACION SA
Apoderado
- Clapes Cons Pedro
- Garcia Legaz Jeronimo
- Velasco Miranda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17219 , F 212, S 8, H M 59083, I/A 535 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clapes Cons Pedro
- Garcia Legaz Jeronimo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25712 , F 181, S 8, H M 452031, I/A 139 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: RED ELECTRICA INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Clapes Cons Pedro
- Garcia Legaz Jeronimo
- Velasco Miranda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 212, S 8, H M 276547, I/A 59 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clapes Cons Pedro
- Rituerto Martinez Esther Maria
- Rodriguez Gil Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25712 , F 148, S 8, H M 452031, I/A 83 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Empresa: RED ELECTRICA INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Clapes Cons Pedro
- Rituerto Martinez Esther Maria
- Rodriguez Gil Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27184 , F 47, S 8, H M 276547, I/A 33 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Empresa: RED ELECTRICA CORPORACION SA
Apoderado
- Clapes Cons Pedro
- Rituerto Martinez Esther Maria
- Rodriguez Gil Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17219 , F 135, S 8, H M 59083, I/A 473 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de CLAPES CONS PEDRO
Mostramos los datos de CLAPES CONS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAPES CONS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos